Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-03-13 fjernes Navne: HANS OVESEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 55, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Revisor: G B J A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Bestyrelse: Hanna Kirsten Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Direktion: Hans Henrik Ovesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, sekundært handel med værdipapirer og ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktionens medlemmer to i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Vedtægter: 1985-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 55, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Bestyrelse: Hanna Kirsten Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Direktion: Hans Henrik Ovesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Navne: HANS OVESEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Revisor: G B J A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)