Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 23, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-21 fjernes Direktion: Torben Hjuler Gabriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-21 fjernes Navne: TOLEGA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Stiftere: Torben Hjuler Gabriel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 23, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Direktion: Torben Hjuler Gabriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering samt eje andele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: TOLEGA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Stiftere: Torben Hjuler Gabriel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Vedtægter: 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)