Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 52, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 52, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: sbmtransport@hotmail.com (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at transport/vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Vedtægter: 2012-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 52, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2009-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lonesvej 156, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-09-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lonesvej 156, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lonesvej 156, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lonesvej 156, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2006-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannesdalsvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannesdalsvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lonesvej 156, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lonesvej 156, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Direktion: Steen Bendix Hald Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-09-27)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Legale ejere: Steen Bendix Hald Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2002-09-05 fjernes Legale ejere: Steen Bendix Hald Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2002-09-02 tilføjes Legale ejere: Steen Bendix Hald Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: SBM TRANSPORT ApS (offentliggjort 2002-09-10)
Den 2002-09-06 tilføjes Reelle ejere: Steen Bendix Hald Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Stiftere: Steen Bendix Hald Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-10)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)