Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cmjas@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2002-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C. MEIER-JENSEN A/S. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariehøj 74, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-22 tilføjes Bestyrelse: Victoria Maria Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-22 fjernes Bestyrelse: Henriette Maria Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariehøj 74, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2020-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Belvederevej 25, st. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Belvederevej 25, st. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 1, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Conrad Pierre Meier-Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Bestyrelse: Henriette Maria Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2016-11-30 fjernes Bestyrelse: Ole Hjorth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-29 fjernes Bestyrelse: Jeanette Maria Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Maria Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-30 fjernes Bestyrelse: Annette Rita Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 1, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2007-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Morgenvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Vedtægter: 2007-11-30 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Bestyrelse: Annette Rita Meier-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-05 tilføjes Direktion: Conrad Pierre Meier-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Legale ejere: Conrad Pierre Meier-Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-09-05 tilføjes Navne: CPMJ HOLDING A/S (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-09-04 fjernes Navne: CPMJ HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Stiftere: Conrad Pierre Meier-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-09-04 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morgenvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: CPMJ HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)