Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: Tue@refo.dk (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: tfh@email.dk (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2002-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AIRCRAFT ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2002-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DMS LOGISTICS ApS. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-08 tilføjes Vedtægter: 2015-04-08 (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-08 fjernes Revisor: KOBSTRUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: tfh@email.dk (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2013-11-13 tilføjes Revisor: KOBSTRUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2013-11-13 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2007-03-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraneledvej 22, 4791 Borre (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraneledvej 22, 4791 Borre (offentliggjort 2006-07-19)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 fjernes Revisor: Mogens Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraneledvej 22, 4791 Borre (offentliggjort 2006-07-19)
Den 2006-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 20, 2610 Rødovre (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2006-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt finansieringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Vedtægter: 2006-06-12 (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2004-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 20, 2610 Rødovre (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 142, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-03-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 tilføjes Navne: TFH HOLDING 2002 ApS (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-10 fjernes Navne: TFH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-10 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 142, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Direktion: Tue Friis-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-08-08 tilføjes Legale ejere: Tue Friis-Hansen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2002-08-08 tilføjes Navne: TFH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Reelle ejere: Tue Friis-Hansen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2002-08-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2002-08-08 tilføjes Revisor: Mogens Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Stiftere: Tue Friis-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)