Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 168, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Binavne: EB REGNSKABSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-02 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Legale ejere: Bjarne Dyreborg-Carlsen, Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Navne: SAFE TRAFFIC SYSTEM ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Reelle ejere: Bjarne Dyreborg-Carlsen, Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Stiftere: Steen Clasen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-10-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-01-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-07-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-01 fjernes Direktion: Steen Clasen (direktion) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 168, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 27, st., 1864 Frederiksberg C (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2013-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udviklingsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt fungere som Holdingselskab for produktions- og salgsselskaber samt tillige at yde regnskabs- og bogføringsassistance. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2013-09-30 tilføjes Vedtægter: 2013-09-30 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2012-12-20 tilføjes Legale ejere: Bjarne Dyreborg-Carlsen, Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2012-12-20 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Dyreborg-Carlsen, Esben Fløjgaard Andersen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2011-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 27, st., 1864 Frederiksberg C (offentliggjort 2011-10-17)
Den 2011-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2005-04-14)
Den 2011-06-03 fjernes Revisor: Statsautoriseret Revisor Esben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-12-05)
Den 2005-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-12-05)
Den 2005-11-22 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2005-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2005-04-14)
Den 2005-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 68, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2003-06-02)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2005-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2005-04-06 tilføjes Navne: SAFE TRAFFIC SYSTEM ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2005-04-05 fjernes Navne: STEEN CLASEN ApS (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2003-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 68, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2003-06-02)
Den 2003-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 93, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-10-14)
Den 2002-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 93, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Binavne: EB REGNSKABSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Direktion: Steen Clasen (direktion) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2002-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-02 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-10-14)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Navne: STEEN CLASEN ApS (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Revisor: Statsautoriseret Revisor Esben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Stiftere: Steen Clasen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-06)