Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Hagbarth Olsen | 13.12.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Osterland | 01.01.2006 | 13.12.2013 | direktør |
Lau Henrik Sloth Kristensen | 03.09.2002 | 01.01.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lau Henrik Sloth Kristensen | 01.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Philip Søren Thorsen | 01.03.2024 | formand |
Jane Hagbarth Olsen | 13.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Philip Søren Thorsen | 13.12.2013 | 29.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Houmann Christensen | 03.09.2002 | 01.03.2024 | formand |
Niels Osterland | 03.09.2002 | 13.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lau Henrik Sloth Kristensen | 03.09.2002 | 13.12.2013 | bestyrelsesmedlem |