Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sonnerup Gade 23, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-01 fjernes Bestyrelse: Erik Persson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Direktion: Jan Højborg Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-01 fjernes Navne: EZ TRADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Stiftere: Jan Højborg Henriksen, FOCUSINVEST ApS, Erik Persson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sonnerup Gade 23, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 8, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 8, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Persson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Direktion: Jan Højborg Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Hovedbranche: Isenkramforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Navne: EZ TRADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Stiftere: Jan Højborg Henriksen, FOCUSINVEST ApS, Erik Persson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 medlem af bestyrelsen i forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Vedtægter: 2002-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)