Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbyholmvej 30, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 fjernes Direktion: Brian Lang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 fjernes Navne: BL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbyholmvej 30, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 114, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 fjernes Revisor: Ove Schmidt-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 114, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-09 tilføjes Direktion: Brian Lang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og managementvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-09 tilføjes Navne: BL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-08 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5015 (offentliggjort 2002-08-30)
Den 2002-09-09 tilføjes Revisor: Ove Schmidt-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Vedtægter: 2002-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-22 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5015 (offentliggjort 2002-08-30)
Den 2002-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)