Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Andersen | 17.01.2003 | 11.08.2023 | adm. dir |
Sten Andersen | 07.08.2002 | 17.01.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Dorthe Andersen | 23.11.2022 | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anette Andersen | 23.11.2022 | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gert Andersen | 07.08.2002 | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sten Andersen | 07.08.2002 | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Bent Andersen | 07.08.2002 | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Elly Margrethe Andersen | 07.08.2002 | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |