Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-06-25 fjernes Binavne: A/S TOILETSKABE-COMPAGNIET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Navne: HWC-KOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 fjernes Bestyrelse: Irene Wittrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 fjernes Direktion: Peter Mahrt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: central-vask@posttele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at overtage og videreføre de af direktør Herluf Wolthers Christensen og siden hans død af hans bo og derefter af "Herluf Wolthers Chris- tensens fond" drevne virksomheder med vask og udlej- ning af linned m.v. samt i det hele at drive virksom- hed med handel, industri og håndværk og ved investe- ring efter bestyrelsens beslutning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 tilføjes Vedtægter: 2000-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-23 tilføjes Direktion: Peter Mahrt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 fjernes Direktion: Dan Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Navne: HWC-KOMPAGNIET A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 fjernes Navne: CENTRAL-VASK. HØRSHOLM. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: central-vask@posttele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-04 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-26 tilføjes Bestyrelse: Steen Escherich Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Bestyrelse: Michael Gleitze Lunderskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Gleitze Lunderskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Bestyrelse: Børge Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-08 fjernes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Hofman Laursen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Bestyrelse: Nils Peder Albert Thalbitzer-Foldskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Direktion: Dan Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Direktion: Peter Herman Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-25 fjernes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 tilføjes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2003 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-09 fjernes Binavne: A/S TOILETSKABE-COMPAGNIET (CENTRAL-VASK, HØRSHOLM, A/S) REG.NR 38.871 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 tilføjes Revisor: Uffe Nikolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Revisor: Jens Kristian Gade Spanggaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-03 tilføjes Bestyrelse: Nils Peder Albert Thalbitzer-Foldskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Binavne: A/S TOILETSKABE-COMPAGNIET (CENTRAL-VASK, HØRSHOLM, A/S) REG.NR 38.871, A/S TOILETSKABE-COMPAGNIET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Direktion: Peter Herman Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-03 tilføjes Navne: CENTRAL-VASK. HØRSHOLM. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Revisor: Jens Kristian Gade Spanggaard, HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)