Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisvænget 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-20 fjernes Direktion: Jens Jørgen Hyldig-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-20 fjernes Navne: HYLDIG INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Stiftere: Jens Jørgen Hyldig-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-10 fjernes Direktion: Anne Hyldig Adeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisvænget 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2006-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2006-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 48, 3400 Hillerød (offentliggjort 2004-12-27)
Den 2004-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 48, 3400 Hillerød (offentliggjort 2004-12-27)
Den 2004-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægsinvestering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Vedtægter: 2004-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 tilføjes Direktion: Anne Hyldig Adeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Navne: HYLDIG INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Stiftere: Jens Jørgen Hyldig-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)