Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 10, 1. th., 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Navne: NISTEDVEJ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Stiftere: AMANDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-10-25)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 fjernes Bestyrelse: Kent Qvistorff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 fjernes Direktion: Leif Tagesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Nistedvej 48, 5270 Odense N, matr.nr. 5 v Hauge by, Lumby. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Vedtægter: 2006-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 10, 1. th., 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Flemmingvej 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2002-08-30)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-10-25)
Den 2002-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flemmingvej 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2002-08-30)
Den 2002-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nistedvej 48, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nistedvej 48, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Bestyrelse: Kent Qvistorff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Direktion: Leif Tagesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Navne: NISTEDVEJ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Stiftere: AMANDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)