Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Læsø Sørensen | 19.01.2019 | formand |
Arne Holm | 28.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik John Andersen | 23.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Sandlykke | 28.02.2017 | 12.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Damsgaard Andersen | 28.02.2017 | 12.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dahl Iversen | 15.05.2009 | 23.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Jørgensen | 11.09.2008 | 19.01.2019 | formand |
Henrik Læsø Sørensen | 15.06.2006 | 15.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Straarup Lund | 07.01.2005 | 20.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Sondrup | 14.03.2003 | 11.09.2008 | formand |
Mads Villi Delmar | 23.08.2002 | 14.03.2003 | formand |