Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Gedde Højland | 19.01.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Kongsbak | 01.01.2014 | 19.01.2017 | adm. dir |
Lene Rolighed Flensborg | 01.01.2011 | 31.12.2013 | adm. dir |
Thomas Gedde Højland | 01.01.2011 | 03.05.2012 | direktør |
Henrik Kongsbak | 22.08.2002 | 12.03.2008 | direktør |
Martin Skau | 22.08.2002 | 20.06.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Jul | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Ejsing | 18.09.2018 | formand |
Anne-Mette Scheibel | 18.09.2018 | næstformand |
Nanna Hebsgaard | 05.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Gedde Højland | 15.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nico Schou Sørensen | 05.09.2017 | 18.09.2018 | formand |
Mikkel Ejsing | 05.09.2017 | 17.09.2018 | næstformand |
Anne-Mette Scheibel | 19.01.2017 | 17.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Ejsing | 15.12.2016 | 04.09.2017 | formand |
Christoffer Francis Ritzau | 03.05.2012 | 15.12.2016 | formand |
Claus Bernth Thomsen | 10.07.2008 | 03.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lene Rolighed Flensborg | 01.05.2008 | 28.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Schram Viemose | 12.03.2008 | 03.05.2012 | formand |
Pernille Brun | 01.02.2007 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kongsbak | 15.12.2003 | 19.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Eric Flyvholm Lorenzen | 15.12.2003 | 12.03.2008 | formand |