Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyrstingevej 61, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 fjernes Direktion: Bjørn Rosenkrands Bovenschulte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 fjernes Navne: BJØRN ROSENKRANDS BOVENSCHULTE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Stiftere: Knop_Vaerk ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyrstingevej 61, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-16 tilføjes Direktion: Bjørn Rosenkrands Bovenschulte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 fjernes Direktion: Michael Birn Knop (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, udlånsvirksomhed og anden hermed beslægtet investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Navne: BJØRN ROSENKRANDS BOVENSCHULTE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-15 fjernes Navne: CEFR 109 ApS (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Vedtægter: 2002-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-21 tilføjes Direktion: Michael Birn Knop (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Navne: CEFR 109 ApS (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Stiftere: Knop_Vaerk ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)