Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-24 fjernes Navne: JMI AF 2. OKTOBER 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 fjernes Direktion: Jan Milvertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-02-19 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2004-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2004-10-07 tilføjes Direktion: Jan Milvertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 fjernes Direktion: John Milvertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Navne: JMI AF 2. OKTOBER 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-06 fjernes Navne: JM ELECTRIC ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2004-10-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Vedtægter: 2004-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-09 tilføjes Direktion: John Milvertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Navne: JM ELECTRIC ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2075 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-09-09 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2075 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)