Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-06 fjernes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2002-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: PARK RESTAURANT 2002 I/S. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2006-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PARK NIGHTCLUB ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2024-08-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-14 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-05-14 fjernes Revisor: Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON, Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-07-18 tilføjes Direktion: Morten Henry Dahl (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-18 fjernes Direktion: Vanessa Lykke Dahl Ipsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-13 tilføjes Revisor: Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON, Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-06-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-16 fjernes Revisor: Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON, Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Henry Dahl, Vanessa Lykke Dahl Ipsen, Stephanie Helle Dahl Bak (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Carsten Erik Schak Dahl (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Morten Henry Dahl, Vanessa Lykke Dahl Ipsen, Stephanie Helle Dahl Bak (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Direktion: Vanessa Lykke Dahl Ipsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2021-03-22 fjernes Direktion: Carsten Erik Schak Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-29 tilføjes Direktion: Carsten Erik Schak Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-29 fjernes Direktion: Mimoun Ahmida Naanai (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Direktion: Morten Henry Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-06 tilføjes Direktion: Mimoun Ahmida Naanai (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavsbakken 45, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidørevej 83, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2010-05-02 tilføjes Revisor: Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON, Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2010-05-02 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-04-27 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-04-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-25 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidørevej 83, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2002-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-28 tilføjes Direktion: Morten Henry Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-28 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-28 tilføjes Navne: DAHL PARK ApS (offentliggjort 2002-09-19)
Den 2002-08-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2061 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-08-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2061 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-08-28 tilføjes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Legale ejere: DAHL CITY ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2002-08-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Henry Dahl, Vanessa Lykke Dahl Ipsen, Stephanie Helle Dahl Bak, Carsten Erik Schak Dahl (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2002-08-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)