Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Bestyrelse: Per Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Peder Rømhild Erichsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: nmo@teknikgruppen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2002 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Stiftere: THY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S, RAH SERVICE A/S, GEAS A/S, Energi Ikast Service A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er sammen med sine datterselskaber at drive handels-, service-, rådgivnings- og installationsvirksomhed inden for forsyning, samt anden virksomhed, der naturligt knytter sig hertil eller er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2002 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-23 fjernes Navne: TEKNIKGRUPPEN A/S (offentliggjort 2002-08-16)
Den 2011-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Vedtægter: 2011-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-01 tilføjes Direktion: Peder Rømhild Erichsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Direktion: Jørn Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Niels Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-19 fjernes Bestyrelse: Kaj Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-25 tilføjes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-25 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: nmo@teknikgruppen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 11.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Jørn Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Direktion: Jørgen Aalund Søholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kaj Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Jørgen Aalund Søholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: TEKNIKGRUPPEN A/S (offentliggjort 2002-08-16)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: THY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S, RAH SERVICE A/S, GEAS A/S, Energi Ikast Service A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)