Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2002-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: HUS1 ApS. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2007-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SENEX A/S. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: OVER NORET 15 ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2016-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Petstore Trading ApS. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2018-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birkemose Allé 2 ApS. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OVER NORET 15 ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2019-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Petstore Trading ApS. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-09-16)
Den 2004-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2004-01-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2002-08-08 tilføjes Direktion: Frank Thiim Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, drive handel og investering, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-09-16)
Den 2002-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Legale ejere: Frank Thiim Johnsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2002-08-08 tilføjes Navne: FTHJ HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-08)
Den 2002-08-08 tilføjes Reelle ejere: Frank Thiim Johnsen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2002-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2002-08-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Stiftere: Frank Thiim Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Vedtægter: 2002-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-08)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)