Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 50, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 fjernes Direktion: Finn Nørbygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 fjernes Navne: HUMAN RESOURCE MANAGER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Stiftere: THRANE OG ØSTENKJÆR HOLDING ApS, M.V.S. & CO. ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af integreret koncept for kendte og nye produkter inden for human resource området som kan distribueres via internet, intranet og beslægtede teknologier. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 179.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Vedtægter: 2002-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 tilføjes Direktion: Finn Nørbygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Direktion: Erik Østenkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Direktion: Erik Østenkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 50, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Navne: HUMAN RESOURCE MANAGER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Stiftere: THRANE OG ØSTENKJÆR HOLDING ApS, M.V.S. & CO. ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)