Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Juhl Olesen | 24.07.2002 | 19.12.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Quvang | 03.10.2015 | 18.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Steen Andersen | 31.05.2014 | 18.10.2016 | formand |
Knud Erik Dokkedal | 19.12.2013 | 18.10.2016 | bestyrelse |
Per Ravn Sørensen | 19.12.2013 | 31.05.2014 | formand |
Henrik Steen Andersen | 19.12.2013 | 30.05.2014 | bestyrelse |
Kenneth Bojsen Pedersen | 03.04.2013 | 31.05.2014 | bestyrelse |
Jan Quvang | 03.04.2013 | 19.12.2013 | formand |
Peter Juhl Olesen | 03.04.2013 | 19.12.2013 | næstformand |
Enrico van Overdijk Laursen | 09.05.2007 | 18.10.2016 | bestyrelse |
Kurt Christiansen | 09.05.2007 | 03.04.2013 | bestyrelse |
Margit Kirsten Djørup | 01.10.2004 | 09.05.2007 | bestyrelse |
Knud Erik Dokkedal | 03.04.2003 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Peder Ditlev Jepsen | 24.07.2002 | 03.04.2013 | bestyrelse |
Knud Erik Dokkedal | 24.07.2002 | 03.04.2003 | bestyrelse |
Martin Brünes | 24.07.2002 | 03.04.2003 | formand |