Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kbjunget@gmail.com (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2014-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JUNGET NY KØBMAND ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 102, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Jens Christen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Poul Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-01-14 tilføjes Legale ejere: VESTJYSK BANK A/S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-01-12 fjernes Legale ejere: Den Jyske Sparekasse A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-09-09 tilføjes Bestyrelse: Mette Marie Haugaard Laursen (næstformand) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-09 fjernes Bestyrelse: Ole Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-09 fjernes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 tilføjes Direktion: Søren Peter Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Poul Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-03-25 fjernes Direktion: Connie Topholdt Rye Hjortborg (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-25 tilføjes Bestyrelse: Leif Just Jensen (formand) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-25 fjernes Bestyrelse: Frank Vejle Petersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 307.500,00 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Den Jyske Sparekasse A/S (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-06-20 fjernes Legale ejere: DEN JYSKE SPAREKASSE (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-04-10 tilføjes Bestyrelse: Mie Brunsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-04-10 tilføjes Direktion: Connie Topholdt Rye Hjortborg (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-04-10 fjernes Direktion: Jens Christen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2017-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Floutrupvej 36, 7870 Roslev (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: pua@energimail.dk (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-03-15 tilføjes Bibranche: Servicestationer (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 fjernes Bestyrelse: Poul Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pua@energimail.dk (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2014-03-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Peter Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-13 tilføjes Bestyrelse: Poul Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-13 fjernes Bestyrelse: Ove Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floutrupvej 36, 7870 Roslev (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2014-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-03-13 tilføjes Direktion: Jens Christen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom til udlejning samt beslægtet virksomhed. Herudover er formålet ydelser til udvikling af Junget-Grættrup området (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 306.500,00 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2014-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand for bestyrelsen eller næstformand for bestyrelsen (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2014-03-13 tilføjes Vedtægter: 2014-03-13 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2009-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 305.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-22 tilføjes Legale ejere: DEN JYSKE SPAREKASSE (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-01-27)
Den 2007-01-02 tilføjes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2007-01-02 fjernes Revisor: REVISOR KNUD TOFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2002-11-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-01-27)
Den 2002-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2002-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2002-11-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Haubo Korsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-13 fjernes Bestyrelse: Søren Peter Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2002-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Peter Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 135.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 tilføjes Navne: JUNGET UDVIKLINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2002-10-29 fjernes Navne: SALKMN 247 ApS (offentliggjort 2002-09-04)
Den 2002-10-30 tilføjes Revisor: REVISOR KNUD TOFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-01 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Navne: SALKMN 247 ApS (offentliggjort 2002-09-04)
Den 2002-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2002-08-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-04)
Den 2002-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)