Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TF-Cars ApS. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asylgade 22, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: am@evergreen2000.dk (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-19 tilføjes Direktion: Per Michael Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-19 fjernes Direktion: Arne Kirkegaard Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-06 fjernes Legale ejere: Arne Kirkegaard Mouritsen (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2015-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 62, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2012-08-06)
Den 2012-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 62, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-06-01 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2012-06-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er alene at besidde og eje anparter i Group Holding I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Vedtægter: 2003-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ryvej 15, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Direktion: Arne Kirkegaard Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Legale ejere: Arne Kirkegaard Mouritsen (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2002-07-31 tilføjes Navne: KIRK-MORT AF 2002 ApS (offentliggjort 2002-07-31)
Den 2002-07-31 tilføjes Reelle ejere: Arne Kirkegaard Mouritsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2002-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2002-07-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Stiftere: Arne Kirkegaard Mouritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-31)
Den 2002-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)