Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 29, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 20. JULI 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Revisor: Lars Bent Engelsted Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Stiftere: Charlotte Tuxøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 29, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 102, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Vedtægter: 2007-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Direktion: Charlotte Tuxøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 102, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-20 tilføjes Direktion: Charlotte Tuxøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 20. JULI 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Revisor: Lars Bent Engelsted Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Stiftere: Charlotte Tuxøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)