Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Theis Petersen | 01.05.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christoffer Kroer Jensen | 29.05.2006 | 30.04.2007 | adm. dir |
Gitte Nørgaard | 01.10.2003 | 29.05.2006 | direktør |
Karen Marianne Frederiksen | 09.07.2002 | 01.10.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Paul Hovring Nolan | 26.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Fredsby | 12.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Louise Buckens | 14.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Lauritzen Biltoft | 29.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Dissing Lekic Nielsen | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Haaning Krämer Entwistle | 01.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torben Carl Vejen | 25.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ib Jørgensen | 01.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lærke Hein | 17.09.2012 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Axel Fruergaard Hjarsbæk Staghøj | 14.09.2012 | 27.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Claus Skytte | 01.06.2012 | 22.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Gulstad | 01.06.2012 | 12.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Skytt | 25.05.2010 | 28.05.2024 | formand |
Tina Vabø | 25.05.2010 | 17.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Meta Louise Foldager Sørensen | 25.05.2010 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nissen-Juul Sørensen | 13.05.2008 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ditte Guldbrand Christensen | 29.05.2006 | 01.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Folmann | 10.05.2005 | 26.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Berit Vinther | 10.05.2005 | 26.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Holm | 27.04.2005 | 14.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Berggreen Terkildsen | 27.04.2005 | 26.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Nørgaard | 01.10.2003 | 26.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Øgaard-Nielsen | 22.08.2002 | 26.09.2007 | formand |
Jes Erik Jessen | 22.08.2002 | 01.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jakob Lundsgaardvig | 09.07.2002 | 29.05.2006 | næstformand |
Christian Schultzer-Nielsen Have | 09.07.2002 | 26.05.2005 | bestyrelsesmedlem |