Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-06 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: Jan Erik Hougaard (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Navne: J. HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Stiftere: Jan Erik Hougaard (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2014-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2014-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2014-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Direktion: Andreas Kærsgaard Mylin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Direktion: Andreas Kærsgaard Mylin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 fjernes Direktion: Jan Erik Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2010-01-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-30)
Den 2007-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2007-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderosevej 16, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderosevej 16, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-06 tilføjes Direktion: Jan Erik Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalbesiddelser i andre virksomheder at drive er-hvervsejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-06 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-30)
Den 2002-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Legale ejere: Jan Erik Hougaard (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Navne: J. HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-06 tilføjes Stiftere: Jan Erik Hougaard (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Vedtægter: 2002-07-06 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2002-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S AALBORG RETAIL. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2008-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET AALBORG RETAIL ApS. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS RETAIL ApS. (offentliggjort 2017-01-20)