Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Bryde | 01.06.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Bo Due | 01.06.2008 | 01.06.2009 | direktør |
Søren Walther Olsen | 01.11.2006 | 01.06.2008 | direktør |
Lene Bryde | 15.06.2005 | 01.11.2006 | adm. dir |
Fritz Matthias Dethlefsen | 17.06.2004 | 31.08.2004 | direktør |
Finn Strøm Madsen | 01.07.2002 | 15.06.2005 | adm. dir |
Svend-Axel Nilsson | 01.07.2002 | 31.10.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjørn Dalsgaard Johannesen | 21.06.2023 | suppleant |
Betina Engstrøm | 21.06.2023 | suppleant |
Søren Walther Olsen | 04.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Volker Harbs | 31.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Uwe Paasch | 31.03.2015 | næstformand |
Hans-Peter Meyer | 22.11.2010 | formand |
Michael Drejer Brandt | 24.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bruno Uldum | 22.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Bo Due | 04.04.2019 | 31.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sandra Hårdberg Knudsen | 08.06.2015 | 21.06.2023 | suppleant |
Tommy Bjerrum Frandsen | 08.06.2015 | 21.06.2023 | suppleant |
Jens-Uwe Paasch | 09.04.2014 | 30.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hartmut Jennrich | 22.11.2010 | 09.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Jensen | 24.03.2010 | 08.06.2015 | suppleant |
Geert Noer | 04.08.2009 | 31.03.2015 | næstformand |
Søren Walther Olsen | 04.08.2009 | 22.11.2010 | formand |
Frank Andreasen | 15.08.2007 | 08.06.2015 | suppleant |
Per Vallebæk Christensen | 15.08.2007 | 24.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Koss | 15.08.2007 | 24.03.2010 | suppleant |
Andreas Herbert Mertin | 24.11.2005 | 04.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Volker Harbs | 30.04.2004 | 04.08.2009 | næstformand |
Jens Henning Lund Rasmussen | 22.03.2004 | 15.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Grølsted-Kristensen | 22.03.2004 | 24.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Hougaard Bang-Hansen | 10.09.2002 | 22.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Erik Martinussen | 01.07.2002 | 22.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Møller | 01.07.2002 | 22.03.2004 | formand |
Kjeld Lindberg Iversen | 01.07.2002 | 22.03.2004 | næstformand |
Per Gunnar Hansen | 01.07.2002 | 10.09.2002 | formand |