Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Hvidhvask | Bibranche | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2002-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: LBS CONSULT ApS. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2006-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CODAX A/S. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2007-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L.B.S. ERHVERVSUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BONUM DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2018-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KL Invest ApS. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-30 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Lars Svensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-25 tilføjes Direktion: Kirsten Svensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-25 fjernes Direktion: Lars Svensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2008-12-22 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2008-12-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2007-06-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vidågade 29, 6270 Tønder (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vidågade 29, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Legale ejere: Lars Svensen (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2002-09-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Svensen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2002-08-20 tilføjes Direktion: Lars Svensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Navne: VIDÅ HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-06)
Den 2002-08-19 fjernes Navne: LKS HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Stiftere: Lars Svensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-20 tilføjes Vedtægter: 2002-08-20 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2002-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-06)
Den 2002-08-19 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vidågade 29, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2002-07-26 tilføjes Navne: LKS HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2002-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)