Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Birk Duus | 04.12.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martina Möller | 01.01.2015 | 03.12.2019 | adm. dir |
Arild Drageset | 30.09.2014 | 31.12.2014 | adm. dir |
Annette Birgit Jacobsen | 01.05.2004 | 30.09.2014 | direktør |
Andreas Kim Reffs | 25.05.1999 | 01.05.2004 | direktør |
Peter Hermann Wilkens | 29.05.1996 | 25.05.1999 | direktør |
Wolfgang Grober | 01.12.1967 | 12.06.1996 | direktør |
Leif Kaltoft | 01.12.1967 | 31.08.1990 | direktør |
Dirk Paul Heinrich von Holt | 01.12.1967 | 04.12.1989 | direktør |
Dirk Paul Heinrich von Holt | 01.12.1967 | 07.10.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Henning Eberlein | 11.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Abe | 16.10.2020 | formand |
Tyge Jesper Rothe | 01.12.1967 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Manuel Gimple | 03.03.2017 | 11.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Herbert Schultz | 03.03.2017 | 16.10.2020 | formand |
Hans-Herbert Schultz | 01.02.2015 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Manuel Gimple | 02.10.2013 | 02.03.2017 | formand |
Arild Drageset | 01.07.2013 | 01.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Peter Weigand | 12.04.2010 | 01.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hermann Wilkens | 07.05.2008 | 12.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jan Willem Peter Jongert | 09.05.2005 | 07.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hermann Wilkens | 24.09.2000 | 09.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Erwin Voigt | 06.06.2000 | 01.10.2001 | formand |
Johannes Christoph Kehr | 01.03.1996 | 24.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Allan Philip | 01.12.1967 | 06.06.2000 | formand |
Ole Jørgen Pontoppidan | 01.12.1967 | 01.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henning Høgsbro Holm | 01.12.1967 | 06.06.1988 | bestyrelsesmedlem |