Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 265, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-19 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Navne: HANDEL AF 280414 A/S (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Stiftere: PIPELINE INVEST ApS, K. BIRKS AGENTUR ApS, CARE4STEEL ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Bestyrelse: René Munksgaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-04-28 tilføjes Bestyrelse: Thea Jethe Chalotte Lillelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-04-28 fjernes Bestyrelse: Marianne Isabelle Birk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 fjernes Direktion: Flemming Birk Lillelund (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-04-28 tilføjes Navne: HANDEL AF 280414 A/S (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-04-27 fjernes Navne: SKI A/S (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2014-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-04-28 tilføjes Vedtægter: 2014-04-28 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-26 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2010-11-26 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 265, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2009-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 16, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-02-27 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-27 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 16, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 16, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-23 tilføjes Bestyrelse: Marianne Isabelle Birk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Bestyrelse: Uwe Erich Wirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-02 tilføjes Navne: SKI A/S (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2004-10-01 fjernes Navne: DAN-FITTINGS A/S (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2004-08-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2004-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 16, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 33-35, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-02 tilføjes Direktion: Flemming Birk Lillelund (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2004-03-02 fjernes Direktion: Uwe Erich Wirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 33-35, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-19 tilføjes Bestyrelse: Uwe Erich Wirk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Direktion: Uwe Erich Wirk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-19 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2002-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Navne: DAN-FITTINGS A/S (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-19 tilføjes Stiftere: PIPELINE INVEST ApS, K. BIRKS AGENTUR ApS, CARE4STEEL ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2002-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)