Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2006-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: LUNDERUPLUND ApS. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nord Land 19, 6720 Fanø (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Bestyrelse: Søren Hjelm Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Søren Hjelm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-21 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Søren Hjelm Nielsen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Navne: SHN HOLDING A/S (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Reelle ejere: Søren Hjelm Nielsen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Stiftere: Søren Hjelm Nielsen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nord Land 19, 6720 Fanø (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderho Strandvej 61, 6720 Fanø (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-04-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-08 tilføjes Vedtægter: 2016-04-08 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Einer-Jensen Brammer (formand) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderho Strandvej 61, 6720 Fanø (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2011-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundvej 153, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2008-05-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-08-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Bestyrelse: Iben Hjelm Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2003-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier og værdipapirer samt anden dermed i forbiendelse stående virksomhed (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2003-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2003-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2003-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2003-10-22 tilføjes Vedtægter: 2003-10-22 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-08-06)
Den 2002-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 153, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Einer-Jensen Brammer (formand) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2002-06-21 tilføjes Direktion: Søren Hjelm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-21 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-08-06)
Den 2002-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Legale ejere: Søren Hjelm Nielsen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Navne: SHN HOLDING A/S (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Reelle ejere: Søren Hjelm Nielsen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2002-06-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Stiftere: Søren Hjelm Nielsen (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2002-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-01)