Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PMU af 1. juni 2021 ApS. (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2019-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: WouBiz Group ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: WouBiz Group ApS. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: brandarmies ApS. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2020-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: WouBiz Group ApS. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nearshore Consult ApS. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2023-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-04-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-04-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings- og konsulentvirksomhed. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Vedtægter: 2009-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 16, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-20 tilføjes Direktion: Per Strand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Legale ejere: Per Strand (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-07-20 tilføjes Navne: PST INVEST ApS (offentliggjort 2002-07-25)
Den 2002-07-20 tilføjes Reelle ejere: Per Strand (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-07-20 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2002-07-20 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Stiftere: Per Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-25)
Den 2002-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)