Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsvangen 2, 6855 Outrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Græsvangen 2, 6855 Outrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-08 tilføjes Navne: HØJBJERG HOLDING OUTRUP ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-07 fjernes Navne: MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA LINDY JENSEN ApS (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2004-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2004-01-01 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsvangen 2, 6855 Outrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-12 tilføjes Direktion: Lindy Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2002-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Legale ejere: Lindy Jensen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2002-06-12 tilføjes Navne: MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA LINDY JENSEN ApS (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2002-06-12 tilføjes Reelle ejere: Lindy Jensen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2002-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Stiftere: Lindy Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2002-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)