Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Tougaard Michaelsen | 26.01.2018 | direktør |
Claus Asger Olsen | 14.07.2017 | direktør |
Ole Faurby | 01.11.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Winther | 12.09.2018 | 19.08.2019 | direktør |
Niels Fribo | 17.08.2015 | 22.01.2018 | direktør |
Michael Zöllner | 01.02.2013 | 25.02.2015 | direktør |
Hans Marius Møller | 01.10.2012 | 01.11.2015 | adm. dir |
Ole Faurby | 16.06.2008 | 31.10.2015 | direktør |
Bent Skovsen | 14.08.2002 | 16.05.2008 | direktør |
Nikolaj Finn Hertel | 17.07.2002 | 01.10.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ahmed Galijasevic | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frida Ingrid Matilda Jacobson | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bo Sture Joachim Holmberg | 19.08.2019 | formand |
Ole Faurby | 01.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Magnus Per Martin Björkander | 19.08.2019 | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Per Martin Björkander | 11.07.2019 | 18.08.2019 | formand |
Magnus Per Martin Björkander | 13.03.2017 | 10.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Carola Lavén | 01.05.2013 | 11.07.2019 | formand |
Irene Karolina Roos | 01.02.2013 | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Marius Møller | 01.10.2012 | 01.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Joachim Hallengren | 01.04.2009 | 01.05.2013 | formand |
Nils Joakim Månsson | 18.02.2009 | 19.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Håkan Broman | 10.04.2008 | 18.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Erik Peter Wågström | 01.01.2007 | 01.04.2009 | formand |
Matts Gösta Väppling | 26.05.2003 | 01.01.2007 | formand |
Stein Erik Haugbro | 26.05.2003 | 06.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ole Hjernø | 14.08.2002 | 06.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Sven-Åke Karlsson | 17.07.2002 | 01.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Finn Hertel | 17.07.2002 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Olof Hallberg | 17.07.2002 | 26.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Sven Erik Magnus Mannesson | 17.07.2002 | 26.05.2003 | formand |