Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østmarken 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-27 fjernes Binavne: NCC INTERNATIONAL PROJECTS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-27 fjernes Navne: NCC INTERNATIONAL DENMARK A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Bestyrelse: Anders Nyh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Direktion: Anders Nyh (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, herunder ingeniørvirksomhed, samt virksomhed med rådgivning og bistand i forbindelse med entrepriseprojekter i Grønland samt uden for Danmarks grænser, at besidde aktier eller anparter i danske eller udenlandske selskaber samt at udøve anden virksomhed, der i øvrigt er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Vedtægter: 2014-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 fjernes Binavne: PHØNIX INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østmarken 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Breum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Bestyrelse: Per Rindom Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Bestyrelse: Per Rindom Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 fjernes Bestyrelse: John Lindtjørn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 tilføjes Direktion: Anders Nyh (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 fjernes Direktion: John Lindtjørn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Tyge Krabbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-08-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Bestyrelse: John Lindtjørn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Bestyrelse: Carsten Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 tilføjes Direktion: John Lindtjørn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Direktion: Carsten Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-21 fjernes Bestyrelse: Søren Ulslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Tyge Krabbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-03 fjernes Bestyrelse: Peter Houlberg Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-01 fjernes Bestyrelse: Bent Hede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 fjernes Direktion: Bent Hede (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 tilføjes Bestyrelse: Carsten Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 tilføjes Direktion: Carsten Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-17 tilføjes Bestyrelse: Bent Hede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Binavne: PHØNIX INTERNATIONAL A/S, NCC INTERNATIONAL PROJECTS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Direktion: Bent Hede (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-08-29)
Den 2002-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Navne: NCC INTERNATIONAL DENMARK A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)