Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Grosen | 15.08.2002 | 01.04.2004 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.2002 | 15.08.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Kjærlund | 15.08.2002 | 13.06.2003 | bestyrelse |
René Grosen | 15.08.2002 | 13.06.2003 | bestyrelse |
Palle Bertelsen | 15.08.2002 | 31.12.2002 | formand |