Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Simpson Jonasen | 21.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Nørgaard Hansen | 01.12.2015 | 21.06.2019 | adm. dir |
Jens Jørgen Hempel-Hansen | 04.11.2008 | 01.12.2015 | adm. dir |
Erik Ove Nielsen | 19.12.2003 | 09.03.2007 | direktion |
Bo Jensen | 23.01.2003 | 04.11.2008 | direktion |
John Stilling-Laursen | 02.08.2002 | 20.02.2003 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.2002 | 02.08.2002 | direktion |