Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 43, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 fjernes Bestyrelse: Ole Erling Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Direktion: Ole Erling Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 fjernes Navne: GLOBAL DISTRIBUTION HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Stiftere: Ole Erling Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-29 fjernes Bestyrelse: Erling Edmund Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-25 fjernes Bestyrelse: Jens Ivar Hessel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 43, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 20, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-04 tilføjes Bestyrelse: Erling Edmund Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 fjernes Bestyrelse: Susanne Toft Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Vedtægter: 2003-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 20, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-04 tilføjes Bestyrelse: Susanne Toft Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Direktion: Ole Erling Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Navne: GLOBAL DISTRIBUTION HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Stiftere: Ole Erling Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)