Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: F & C EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGERSØ STOREGÅRD ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIRKEHAVEGAARD ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Navne: Frank Sæbø Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-14 fjernes Navne: FRANK SÆBØ HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Vedtægter: 2019-07-15 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 fjernes Bestyrelse: Steen Raagaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-06-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-19 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-04-19 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-04-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier, obligationer og anden pengeanbringelse og enhver i forbindelse hermed forbundet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2011-06-01 tilføjes Vedtægter: 2011-06-01 (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2009-03-17 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborggårdsvej 70, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborggårdsvej 70, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-19 tilføjes Bestyrelse: Jens Grotkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2004-11-19 fjernes Bestyrelse: Stig Houmøller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborggårdsvej 70, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Bestyrelse: Stig Houmøller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 tilføjes Bestyrelse: Steen Raagaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2002-05-31 tilføjes Direktion: Frank Sæbø Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Legale ejere: Frank Sæbø Hansen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2002-05-31 tilføjes Navne: FRANK SÆBØ HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2002-05-31 tilføjes Reelle ejere: Frank Sæbø Hansen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2002-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2002-05-31 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Stiftere: Frank Sæbø Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)