Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: S&P Ejendomsinvest4 A/S (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Leif Troels Hededam (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Elkjær Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 fjernes Bestyrelse: Kenny Munck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Bestyrelse: Kenny Munck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Jørgen Langvaad-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2014-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2013-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2013-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2010-08-03)
Den 2013-05-23 tilføjes Direktion: Rene Kohlwes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 fjernes Direktion: Henrik Lind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendomsen/e: Cusanusstrasse 5a, 54470 Bernkastel-Kues, Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-06 tilføjes Vedtægter: 2011-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2010-08-03)
Den 2010-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-08-24)
Den 2010-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Langvaad-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-25 fjernes Bestyrelse: Jens Elkjær Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-08-24)
Den 2009-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2009-03-24 tilføjes Direktion: Henrik Lind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2008-06-24)
Den 2008-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2005-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Elkjær Borch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Seifert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-10 tilføjes Bestyrelse: Thomas Seifert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peder Højbjerg Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Legale ejere: Leif Troels Hededam, Peter Nørgaard Jensen, Thomas Fog Helsted, Rene Kohlwes, Ulrik Bisgaard Hintze, Jens Elkjær Borch (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2002-12-22 tilføjes Legale ejere: Per Klaus Nielsen, Kenny Munck, Thomas Seifert, Jørgen Langvaad-Madsen (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2002-09-04 tilføjes Bestyrelse: René Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Lars Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lars Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-07-15 tilføjes Interessenter: ApS BERNKASTEL KOMPLEMENTAR (offentliggjort 2002-08-29)
Den 2002-07-15 tilføjes Navne: K/S BERNKASTEL (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-07-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2002-08-29)
Den 2002-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)