Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemar Planteners Vej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Legale ejere: Bente Jul Larsen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Navne: SATSEN ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Reelle ejere: Bente Jul Larsen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Stiftere: Erik Justesen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemar Planteners Vej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvertoften 2, 4050 Skibby (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Bente Jul Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Bente Jul Larsen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-08-05 fjernes Legale ejere: Erik Justesen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Bente Jul Larsen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-08-05 fjernes Reelle ejere: Erik Justesen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Erik Justesen (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Justesen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvertoften 2, 4050 Skibby (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2013-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 151, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Bente Jul Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 fjernes Direktion: Erik Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2009-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 151, 4. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvænget 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2009-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og service og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen, hver for sig. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2009-11-03 tilføjes Vedtægter: 2009-11-03 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Prepress-arbejde (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvænget 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Blakke Møllevej 24, 4050 Skibby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blakke Møllevej 24, 4050 Skibby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blakke Møllevej 24, 4050 Skibby (offentliggjort 2005-10-10)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: Lars Vaabengaard Madsen, LVM Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blakke Møllevej 24, 4050 Skibby (offentliggjort 2005-10-10)
Den 2005-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 109, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Revisor: Lars Vaabengaard Madsen, LVM Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 fjernes Revisor: K.G. ARBITRAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Prepress-arbejde (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2002-07-26)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 109, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-15 tilføjes Direktion: Erik Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2002-07-26)
Den 2002-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Navne: SATSEN ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Revisor: K.G. ARBITRAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-15 tilføjes Stiftere: Erik Justesen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2002-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)