Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 22, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Navne: RAPTOR CAPITAL HOLDING DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Stiftere: RAPTOR Beteiligungsgesellschaft mbH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Direktion: Thies G. J Goldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 22, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-10 tilføjes Direktion: Thies G. J Goldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Navne: RAPTOR CAPITAL HOLDING DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Stiftere: RAPTOR Beteiligungsgesellschaft mbH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Vedtægter: 2002-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)