Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Alexander von Lowzow(virk.: 34) | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 8,82 % |
Flemming Hinsch Jensen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Knud Iversen(virk.: 18) | 11,11 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Per Skovsted(virk.: 70) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Hector Kjær(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Christian Pedersen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lise Christensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Runge(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,71 % | 2,29 % | 2,29 % | 3,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lise Christensen | ||
Flemming Hinsch Jensen | 08.06.2007 | |
Torben Alexander von Lowzow | 01.02.2010 | Chrholms Tværvej 7, 2930 Klampenborg |
Per Skovsted | 30.03.2012 | Baunegårdsvej 81, 2900 Hellerup |
Klaus Runge | ||
Klaus Hector Kjær | 15.01.2020 | Bredgade 69, 1260 København K |
Flemming Christian Pedersen | 01.05.2021 | Platanvej 32, 1810 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
GENMAB A/S | 21023884 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.07.2002 | 2,43 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Kalvebod Brygge 39, 1560 København V |
31.12.2002 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 39, 1560 København V | Kalvebod Brygge 39, 1560 København V |
24.02.2006 | 0,08 (km) | Kalvebod Brygge 39, 1560 København V | Kalvebod Brygge 43, 1560 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 31.12.2002 (1564 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Gudme Købmandsbutik ApS | 39839636 |
Gudme Lokalhistoriske Arkiv | 31246822 |
GUDME PAY & PLAY ApS | 27174736 |
GUDME PLUG AND PLAY ApS | 27174736 |
GUDME RAASCHOU BANK A/S | 13538530 |
Gudmes | 37755311 |
Gudme Slagteri ApS | 38687743 |
Gudme Svømmeklub | 30337964 |
GUDME VANDVÆRK | 18072211 |
GUDME VVS & BLIK ApS | 19781631 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Alexander von Lowzow(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
Flemming Hinsch Jensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Knud Iversen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Per Skovsted(virk.: 70) Ikke aktiv i virksomheden. | 38 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 |
Klaus Hector Kjær(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Flemming Christian Pedersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Lise Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Klaus Runge(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 3 % | 44 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Alexander von Lowzow(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 8 | 2 | 17 |
Flemming Hinsch Jensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 3 | 0 | 1 |
Knud Iversen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 5 | 0 | 0 |
Per Skovsted(virk.: 70) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 49 | 0 | 4 |
Klaus Hector Kjær(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 0 | 9 |
Flemming Christian Pedersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 11 | 0 | 8 |
Lise Christensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klaus Runge(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 110 | 82 | 2 | 39 |
Pct. | 47 % | 35 % | 1 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |