Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårbøllevej 32, 4792 Askeby (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gurrevej 125, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2013-02-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Bestyrelse: Davide Cavagna (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Kosangas LPG Sdn. Bhd (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2007-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@elpiji-dk.com (offentliggjort 2007-10-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gurrevej 125, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2005-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2004-03-13)
Den 2005-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhverv med produktion og service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med selskabets direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 tilføjes Vedtægter: 2005-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2004-03-13)
Den 2004-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbækvej 7, 2635 Ishøj (offentliggjort 2002-09-16)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af haner og ventiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbækvej 7, 2635 Ishøj (offentliggjort 2002-09-16)
Den 2002-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-30 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Bestyrelse: Davide Cavagna (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Eng Say Lau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af haner og ventiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: ELPIJI (DENMARK) ApS (offentliggjort 2002-07-23)
Den 2002-07-01 tilføjes Reelle ejere: Eng Say Lau (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: Eng Say Lau (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-23)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)