Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulf Mechlenborg Nørulf | 14.11.2017 | adm. dir |
Rolf Mechlenborg Nørulf | 14.11.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulf Mechlenborg Nørulf | 28.06.2002 | 13.11.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Mechlenborg Nørulf | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sofie Mechlenborg Nørulf | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Flintegaard Rasmussen | 25.06.2020 | formand |
Sarah Domar Requate | 14.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lene Nørulf | 14.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Mechlenborg Nørulf | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Mechlenborg Nørulf | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Bonde | 14.11.2017 | 25.06.2020 | formand |
Svend Erik Bonde | 07.12.2009 | 13.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Peter Schulz | 28.06.2002 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |