Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 tilføjes Reelle ejere: Anni Marie Nielsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærhavegårdvej 87, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 16, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: RENÉ KISTRUP NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rene Kistrup Nielsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2008-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 16, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2008-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarken 111, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-14 fjernes Direktion: Hugo Herman Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarken 111, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Direktion: Hugo Herman Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom mv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Navne: KAPELVEJ ApS (offentliggjort 2002-08-29)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-06-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Stiftere: Rene Kistrup Nielsen, Hugo Herman Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Vedtægter: 2002-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-29)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)