Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Stiftere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2002-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EURO-VENT ApS. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-19 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-26 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Revisor: KRISTIANSEN & MOGENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Stiftere: Paul Dall Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Stiftere: Paul Dall Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstumvænget 4, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Paul Dall Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Legale ejere: Paul Dall Nissen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: PN ApS (offentliggjort 2002-07-31)
Den 2002-07-01 tilføjes Reelle ejere: Paul Dall Nissen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: KRISTIANSEN & MOGENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: Paul Dall Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Vedtægter: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-31)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)