Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 93, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 fjernes Direktion: Chaudhry Jamil Ahmed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 fjernes Navne: J.C. FOODS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Revisor: Carsten Enevold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irlandsvej 93, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 62, 3., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed med salg af frugt og grønt, fødevarer, færdigretter m.v.- og dermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Vedtægter: 2002-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 tilføjes Revisor: Carsten Enevold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Revisor: Steen E. Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 62, 3., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Direktion: Chaudhry Jamil Ahmed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Navne: J.C. FOODS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-09 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2005 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-09-10 tilføjes Revisor: Steen E. Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2005 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)