Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Kjelds Plads 1, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulrikkenborg Alle 37, 3., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: rune@hoerslev.com (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: rh@liquidminds.dk (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2006-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: JUNIORJR A/S. (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2017-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MENSCH P/S. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2020-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AnnoAnno ApS. (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-22 fjernes Revisor: Lis Guldager Eggert (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-26 tilføjes Formål: selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulrikkenborg Alle 37, 3., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandsbjergvej 28, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rh@liquidminds.dk (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: ruho@juniorpeople.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ruho@juniorpeople.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandsbjergvej 28, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2007-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2007-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2007-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 tilføjes Vedtægter: 2007-11-16 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2006-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-04-07)
Den 2006-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 166, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Lis Guldager Eggert (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2005-01-01 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 166, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-09 tilføjes Direktion: Rune Hørslev-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-09 tilføjes Navne: HØRSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-08-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1973 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-08-09 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Legale ejere: Rune Hørslev-Petersen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2002-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1973 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-06-01 tilføjes Reelle ejere: Rune Hørslev-Petersen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2002-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)